Alain de Roche
residente a Oberhofen am Thunersee, da Roches (BE) Mandati attuali: ANDERSWO Objektmanagement GmbH, de Roche Trading Persone correlate: Aline Nicole de Roche, Leandro Livio Tillmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain de Roche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain de Roche"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain de Roche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain de Roche"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alain de Roche
Persone con il nome Alain de Roche lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Alain de Roche
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alain de Roche
Numero di pubblicazione: HR02-1004586373, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2084255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalud, Martin, von Heimberg, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2084255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152666).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 27.03.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7152666, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.3.056.861-9, Schlossgasse 10, 3653 Oberhofen am Thunersee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.