José Manuel De Melo Pacheco
residente a Fribourg, da Portogallo Mandati attuali: José De Melo Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Manuel De Melo Pacheco", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Manuel De Melo Pacheco"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Manuel De Melo Pacheco", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Manuel De Melo Pacheco"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome José Manuel De Melo Pacheco
Persone con il nome José Manuel De Melo Pacheco lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome José Manuel De Melo Pacheco
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: José Manuel De Melo Pacheco
Numero di pubblicazione: 6481958, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fratelli De Melo Sàrl, in Bern, CH-035.4.037.237-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 5, Publ. 5513740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Melo Pacheco, José Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Melo Pacheco, Antero, portugiesischer Staatsangehöriger, in Givisiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5513740, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fratelli De Melo Sàrl, in Bern, CH-035.4.037.237-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 3, Publ. 3906156).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Melo Pacheco, Antero, portugiesischer Staatsangehöriger, in Givisiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
De Melo Pacheco, José Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Villars-sur-Glâne und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3906156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fratelli De Melo Sàrl, in Bern, CH-035.4.037.237-6, Theaterplatz 4, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.03.2007, 20.04.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und den Verkauf von Schuhen und Kleidern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die zum Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an Unternehmen gleicher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
De Melo Pacheco, Antero, portugiesischer Staatsangehöriger, in Givisiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
De Melo Pacheco, José Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.