Luigi De Luca
residente a Renens, da Préverenges Mandati attuali: 3 Monelli Sàrl, Boka Food SA Persone correlate: Alessio Pone Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi De Luca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi De Luca"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi De Luca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi De Luca"
|
|
Luigi De Luca
residente a Cadenazzo, da Italia Mandati attuali: SALONESONIA Sagl, CLA Trasporti Sagl in liquidazione Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi De Luca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi De Luca"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi De Luca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi De Luca"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luigi De Luca
Persone con il nome Luigi De Luca lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Servizi postali e di corriere
Produzione di commestibili
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Servizi postali e di corriere
Privato con il nome Luigi De Luca
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luigi De Luca
Numero di pubblicazione: 2823327, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pasta Primavera GmbH, in Urdorf, CHE-426.770.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2086539).
Statutenänderung:
25.04.2016.
Firma neu:
Savilo GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Überlandstrasse 215, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ein- und Ausfuhr von Gütern aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet Import Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renna, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Sante, Vincenzino, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2086539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pasta Primavera GmbH, in Urdorf, CHE-426.770.426, Im Chlösterli 2, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Lebensmittelgeschäftes. Sie kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 24.02.2015 einen Verkaufswagen Marke Kleinz, Lebensmittel und eine Schneidmaschine Marke Berkel, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 10.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Renna, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6113394, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pasta Primavera, Luigia De Luca, in Zürich, CH-020.1.000.797-3, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 29, Publ. 2044854).
Sitz neu:
Geroldswil.
Domizil neu:
Buebenaustrasse 3, 8954 Geroldswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].