Philippe Dalcher
residente a Pratteln, da Pratteln Mandati attuali: Swiss Ukrainian Business Association (SUBA) Persone correlate: Irina Zhuravliova, Ganna Serbinenko Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
|
|
Philippe Dalcher
residente a Trey, da La Chaux-de-Fonds Mandati attuali: Les jardiniers d'espérance Persone correlate: Marc Pelou, Dominique Pelou, Derrick Dalcher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
|
|
Philippe Dalcher
residente a Moskau, da Pratteln Mandati attuali: Principal Partners Capital GmbH in Liquidation Persone correlate: Aleksei Shirobokov, Christian Martin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Dalcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Dalcher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philippe Dalcher
Persone con il nome Philippe Dalcher lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Philippe Dalcher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Dalcher
Numero di pubblicazione: HR02-1005830654, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Virtual Education Impact AG, in Zürich, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005759745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Virtual Education Impact AG, bisher in Steinhausen, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026594).
Statutenänderung:
04.05.2023. 25.05.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schärenmoosstrasse 78, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ausbildungen in der Medizin- und Diagnostikbranche unter Einsatz von interaktiven Trainings- und Schulungsmethoden und -mitteln insbesondere unter Einbezug von virtual und augmented reality. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung von Anwendungen für medizinische oder diagnostische Geräte zur Industrialisierung und für Redesigns sowie das Gebäudemanagement von Krankenhäusern im virtuellen Raum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
380 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 349'990.00, wofür 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eder, Reinhold, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005565235, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Principal Partners Capital GmbH, in Gossau (SG), CHE-267.431.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412547).
Firma neu:
Principal Partners Capital GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Moskau (RU), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].