Paul Christian Cuska
residente a Zürich, da Austria Mandati attuali: Medium Und Form GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Christian Cuska", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Christian Cuska"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Christian Cuska", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Christian Cuska"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Christian Cuska
Persone con il nome Paul Christian Cuska lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Paul Christian Cuska
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Christian Cuska
Numero di pubblicazione: HR02-1006083865, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medium Und Form GmbH, in Zürich, CHE-391.797.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S.0, Publ. 6091424).
Firma neu:
Medium Und Form GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Medium Und Form Sàrl en liquidation) (Medium Und Form Sagl in liquidazione) (Medium Und Form Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006041055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Blindenbund Selbsthilfe blinder und sehbehinderter Menschen (SBb), in Zürich, CHE-105.837.595, Verein (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006040283, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Help-Tex GmbH, in Olten, CHE-115.448.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Anita, von Döttingen, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.