Michèle A. Cueni
residente a Root, da Dittingen Mandati attuali: Management Communication GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michèle A. Cueni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michèle A. Cueni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michèle A. Cueni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michèle A. Cueni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michèle A. Cueni
Persone con il nome Michèle A. Cueni lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Michèle A. Cueni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michèle A. Cueni
Numero di pubblicazione: 2404801, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leadership Institut GmbH, in Zug, CHE-111.987.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1368437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cueni, Michèle, von Dittingen, in Root, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Klitzing, Alexa, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6205634, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leadership Institut GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.055.933-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 15, Publ. 5551786).
Gründungsstatuten:
26.08.2004.
Statutenänderung:
27.05.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug.
Zweck:
Entwicklung wie auch Durchführung von Schulungen und Fortbildungen in den Bereichen Managementtraining, Unternehmensberatung, Personalentwicklung und Zeitmanagement, sei es durch wissenschaftliche Anstrengungen oder in Lizenz Dritter. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Stammkapital:
CHF 100'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Focus & Execution Limited, in GB-Romford, Company No. 4788515, einen Teil der Aktiven und einen Teil der Passiven gemäss einer per 31.08.2004 noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preise von höchstens EUR 275'000.-- zu übernehmen. An Passiven werden nur die im Anhang zum Übernahmevertrag aufzuführenden Verbindlichkeiten aus Verträgen übernommen (wie bisher). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Kurt W., von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leadership Institut GmbH (HRB 155985), in Grünwald (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00];
Cueni, Michèle, von Dittingen, in Root, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift];
Altmann-Grosso, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Grünwald (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5551786, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leadership Institut GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.055.933-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 10, Publ. 4049390). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lochmann, Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leadership Institut GmbH (HRB 155985), in Grünwald (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00;
Jakob, Kurt W., von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Cueni, Michèle, von Dittingen, in Root, mit Einzelunterschrift.