Philippe Cottet
residente a Luins, da Bossonnens Mandati attuali: Lill' NooCSaaK SA, REALLIENCE SA Persone correlate: Caroline Cottet-Klaus, Anis Kallal, Vincent Romagnoli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
|
|
Philippe Cottet
residente a Bossonnens, da Bossonnens Mandati attuali: Bureau d'ingénieur Philippe Cottet Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
|
|
Philippe Cottet
residente a Hersberg, da Ursy Mandati attuali: Rimas Insurance-Broker AG Persone correlate: Tanja Soland, Markus König, Peter Zeller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Cottet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Cottet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philippe Cottet
Persone con il nome Philippe Cottet lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Philippe Cottet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Cottet
Numero di pubblicazione: 4411029, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3727717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cottet, Philippe, von Genève, in Vernand-Dessous (Lausanne), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler Windlin, Medea, von Rothenthurm, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Dominik, von Schenkon, in Fully, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ender, Meinrad, von Niederwil (AG), in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Limacher, Ursula, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3747159, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rimas Insurance-Broker AG, in Basel, CHE-108.458.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dufour Treuhand AG (CH-270.3.013.416-7), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cottet, Philippe, von Ursy, in Hersberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil];
Businger Treuhand GmbH (CHE-265.668.173), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1878357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Zieglerstrasse 53, 3007 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2012, 26.06.2014.
Zweck:
INSOS Schweiz ist ein nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung. Sein Zweck ist es, seine Mitglieder und deren Institutionen zu unterstützen, die Qualität der von ihnen erbrachten Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zu fördern sowie auf bestmögliche Rahmenbedingen für ihre Tätigkeit hinzuwirken. Im Weiteren vgl. Statuten.
Mittel:
Jahrebeiträge, Leistungen, Beiträge und Subventionen der öffentlichen Hand, Erlöse aus Dienstleistungen, Spenden, Legate, Zuwendungen, Zinsen und sonstige Erträge.
Eingetragene Personen:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottet, Philippe, von Genève, in Vernand-Dessous (Lausanne), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ender, Meinrad, von Niederwil AG, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gay Truffer, Françoise, von Randa, in Monthey, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldbecker, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haltiner, Rudolf, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proietti, Marzio, von Bellinzona, in Melano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler Windlin, Medea, von Rothenthurm, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saxenhofer, Peter, von Köniz, in Spiegel bei Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uberti, Pierre-Alain, von Lausanne, in Lausanne, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle.