Pietro Coppola
residente a Braunwald, da Italia Mandati attuali: Pizza Pasta Pierino, Pietro Coppola Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pietro Coppola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pietro Coppola"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pietro Coppola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pietro Coppola"
|
|
Pietro Coppola
residente a Delémont, da Italia Mandati attuali: Centre Dentaire Delémont Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pietro Coppola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pietro Coppola"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pietro Coppola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pietro Coppola"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pietro Coppola
Persone con il nome Pietro Coppola lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Pietro Coppola
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pietro Coppola
Numero di pubblicazione: HR02-1006037856, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VISORE LAB AG, in Wollerau, CHE-397.302.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coppola, Karim, von Oetwil am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Coppola, Pietro Antonio, von Oetwil am See, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006036428, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VISORE MEDIA AG, in Stäfa, CHE-235.407.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coppola, Pietro Antonio, von Oetwil am See, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005676386, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LOC-HOUSING SA, bisher in Mendrisio, CHE-109.321.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466294).
Statutenänderung:
06.02.2023.
Firma neu:
LPF Group AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Wesentlichen den Handel von Textilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coppola, Pietro, von Oetwil am See, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift.