Sandro Concenti
residente a Wettswil, da Bellinzona Mandati attuali: Concenti GmbH Persone correlate: Gian Pietro Concenti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandro Concenti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandro Concenti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandro Concenti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandro Concenti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandro Concenti
Persone con il nome Sandro Concenti lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Sandro Concenti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandro Concenti
Numero di pubblicazione: HR02-1004636373, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Concenti GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-106.041.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881485).
Statutenänderung:
16.04.2019.
Sitz neu:
Bonstetten.
Domizil neu:
Chapfstrasse 7, 8906 Bonstetten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung, Koordination, Planung und Ausführung von Spenglerei-, Blitzschutz-, Abdichtungs- und Metallfassadenarbeiten sowie Handel mit entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 29.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Gian Pietro Concenti, Bauspenglerei, in Wettswil am Albis, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1998 mit Aktiven von CHF 165'772.75 und Passiven von CHF 128'361.15 zum Preise von CHF 37'411.60, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 17'411.60.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Concenti, Sandro, von Bellinzona, in Bonstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wettswil am Albis, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 3881485, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Concenti GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-106.041.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2008, Publ. 4649534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Concenti, Elisabeth, von Giubiasco, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Concenti, Sandro, von Bellinzona, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Concenti, Gian Pietro, von Bellinzona, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].