Michel A. Comte
residente a Küsnacht, da Courtételle Mandati attuali: The Thread Design and Architecture GmbH, Comte Media GmbH e di più Persone correlate: Mustafa Arhan Kayar Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel A. Comte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel A. Comte"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel A. Comte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel A. Comte"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel A. Comte
Persone con il nome Michel A. Comte lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Uffici di architettura e ingegneria
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Privato con il nome Michel A. Comte
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel A. Comte
Numero di pubblicazione: HR02-1005540911, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Comte Media GmbH, in Baar, CHE-167.443.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yoshida, Ayako, japanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comte, Michel, von Courtételle, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005408017, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Light One Project GmbH, in Baar, CHE-481.853.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Andreas, von Marthalen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comte, Michel, von Courtételle, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004757324, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Light One Project GmbH, in Baar, CHE-481.853.801, c/o Profis Group AG, Haldenstrasse 1, 6341 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2019. 24.10.2019.
Zweck:
Lancierung von Klimaschutzprojekten, Kunstprojekten und anderen gesellschaftlichen Vorhaben. In diesem Rahmen Organisation von Veranstaltungen und sozialen, kulturellen Anlässen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 05.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Comte, Michel, von Courtételle, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Ritter, Andreas, von Marthalen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.