Stefano Commessatti
residente a Muttenz, da Muttenz Mandati attuali: ABI Agentur Bonvini Investigation, Inhaber S. Commessatti Persone correlate: Fausto Bonvini Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefano Commessatti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefano Commessatti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefano Commessatti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefano Commessatti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefano Commessatti
Persone con il nome Stefano Commessatti lavorano in questi rami economici
Esercizio di agenzie investigative
Esercizio di agenzie investigative
Privato con il nome Stefano Commessatti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefano Commessatti
Numero di pubblicazione: HR02-1004949229, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
IntelliStent AG, in Hergiswil (NW), CHE-469.103.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Commessatti, Stefano, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4079497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SUNATCO MEDICAL AKTIENGESELLSCHAFT, Triesen, Zweigniederlassung Zollikon, in Zollikon, CHE-356.801.812, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2989541).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Triesen (LI).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Commessatti, Stefano, von Muttenz, in Zollikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, David Martin, von Mels, in Freienbach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3546871, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Swiss International Premium Hospital Group AG, in Hergiswil (NW), CHE-360.506.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048669).
Firma neu:
Swiss International Premium Hospital Group AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Dr. Paul Robert, von Bürglen (TG), in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beradze, Zaza, lettischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Paul Robert Vogt;
Commessatti, Stefano, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Paul Robert Vogt;
Yemets, Dr. Illya, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Paul Robert Vogt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofer, Peter Alois, von Kriens, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.