Nevio Colaiocco
residente a St. Moritz, da Italia Mandati attuali: Sopravento Club St. Moritz GmbH, La New Perla Gastro Immobilien St. Moritz GmbH Persone correlate: Massimo Verona Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nevio Colaiocco", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nevio Colaiocco"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nevio Colaiocco", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nevio Colaiocco"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nevio Colaiocco
Persone con il nome Nevio Colaiocco lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Nevio Colaiocco
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nevio Colaiocco
Numero di pubblicazione: HR02-1005100878, Ufficio del registro di commercio Grigioni
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CHE-237.786.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, S.0, Publ. 7004382).
Statutenänderung:
27.01.2021.
Firma neu:
La New Perla Gastro Immobilien St. Moritz GmbH.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
c/o Nevio Colaiocco, Via Somplaz 39, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastrounternehmungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten und überhaupt alle Geschäfte eingehen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colaiocco, Mihalea, rumänische Staatsangehörige, in St. Moritz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numero di pubblicazione: 7004382, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CH-350.4.003.201-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6590374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenn, Andrea, von Stierva, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Günthard, Monica, von Zürich, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 32 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numero di pubblicazione: 6590374, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CH-350.4.003.201-7, Via Maistra 80, 7505 Celerina/Schlarigna, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2012.
Zweck:
Führung und Betrieb von Gastronomieunternehmungen;
kann Handel mit Waren aller Art tätigen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brenn, Andrea, von Stierva, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Colaiocco, Mihalea, rumänische Staatsangehörige, in St. Moritz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Günthard, Monica, von Zürich, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 500.00.