Christian Classen
residente a Genève, da Germania Mandati attuali: UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Persone correlate: Manon Garcia, Marko-Steven Niibek, Adrien Bouchet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Classen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Classen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Classen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Classen"
|
|
Christian Classen
residente a Aachen, da Germania Mandati attuali: EstateARTs AG in Liquidation Persone correlate: René Peyer, Christiane Classen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Classen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Classen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Classen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Classen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Classen
Persone con il nome Christian Classen lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Christian Classen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Classen
Numero di pubblicazione: HR02-1006006449, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EstateARTs AG, in Zug, CHE-450.991.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958481).
Firma neu:
EstateARTs AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Peyer, René, von Hauenstein-Ifenthal, in Walchwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2148199, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RIWISA AG, Kunststoffwerke Hägglingen, in Hägglingen, CHE-102.577.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Herbert, von Gebenstorf, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Roland, von Mülligen, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebner, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Saxer, Pirmin, von Hägglingen, in Hägglingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bachmann, Louis, von Feusisberg, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tönz, René, von Vals, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Martin, von Dintikon, in Dintikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Locher, Stephan, von Remetschwil, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Classen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Dumbrava, Adrian-Florian, rumänischer Staatsangehöriger, in Giroc (RO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dörflinger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Veit an der Glan (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1529283, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
hyperWeb AG, in Möhlin, CHE-113.327.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 2, Publ. 5799658).
Firma neu:
hyperWeb AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biro, Michael, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Classen, Christian Hendrik, von Dielsdorf, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheuring, Heinz, von Aesch BL, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].