Hanspeter Citrini
residente a Stäfa, da Gaiserwald Mandati attuali: Movitrade GmbH Persone correlate: Doris Citrini-Zehnder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Citrini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Citrini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Citrini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Citrini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Citrini
Persone con il nome Hanspeter Citrini lavorano in questi rami economici
Intermediari commerciali in vari settori
Intermediari commerciali in vari settori
Privato con il nome Hanspeter Citrini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Citrini
Numero di pubblicazione: 6225168, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movitec AG, in Wädenswil, CH-020.3.917.775-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19.02.1997, S. 1118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RS-Treuhand René Stadelmann, in Zürich, Revisionsstelle;
Citrini, Hanspeter, von Gaiserwald, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Thomas, von Trub, in Schönenberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dreier, Marta-Maria, von Trub, in Schönenberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Urs Othmar, von Trub, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6198170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movitrade GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.018.895-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 25, Publ. 5266230).
Statutenänderung:
24.05.2011.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Obere Mattstrasse 1f, 8713 Uerikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Bausystemen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, veräussern, verwalten, belasten und entlasten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Citrini, Hanspeter, von Gaiserwald, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Einsiedeln und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Citrini-Zehnder, Doris, von Gaiserwald, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Einsiedeln und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 5266230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movitrade GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.018.895-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.1998, S. 5500). Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Citrini, Hanspeter, von Gaiserwald, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].