Karin Rachel Circelli-Zemp
residente a Zürich, da Malters e Zürich Mandati attuali: Drehpunkt Studio GmbH, Swiss Living Construction AG in Liquidation Persone correlate: Marco Circelli, Marco Circelli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Rachel Circelli-Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Rachel Circelli-Zemp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Rachel Circelli-Zemp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Rachel Circelli-Zemp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karin Rachel Circelli-Zemp
Persone con il nome Karin Rachel Circelli-Zemp lavorano in questi rami economici
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Compravendita di immobili propri
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Karin Rachel Circelli-Zemp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karin Rachel Circelli-Zemp
Numero di pubblicazione: HR02-1006077777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drehpunkt Studio GmbH, in Zürich, CHE-159.362.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Christian Vincenz, von Seelisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005531706, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Living Construction AG, bisher in Zug, CHE-298.462.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162416).
Statutenänderung:
20.07.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 21, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005162416, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Living Construction AG, in Zug, CHE-298.462.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584472).
Statutenänderung:
08.04.2021. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.