Marco Circelli
residente a Zürich, da Kriens Mandati attuali: M&D Investment AG in Liquidation, Swiss Living Construction AG in Liquidation e di più Persone correlate: Donato Circelli, Karin Rachel Circelli-Zemp, Karin Rachel Circelli-Zemp Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Circelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Circelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Circelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Circelli"
|
|
Marco Circelli
residente a Däniken, da Italia Mandati attuali: circelli engineering solutions GmbH Persone correlate: Paolo Circelli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Circelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Circelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Circelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Circelli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Circelli
Persone con il nome Marco Circelli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Marco Circelli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Circelli
Numero di pubblicazione: HR02-1006077777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drehpunkt Studio GmbH, in Zürich, CHE-159.362.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Christian Vincenz, von Seelisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005977273, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
M&D Investment AG, in Ebikon, CHE-418.500.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156073).
Firma neu:
M&D Investment AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005761084, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Living Construction AG, in Zürich, CHE-298.462.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531706).
Firma neu:
Swiss Living Construction AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Marco Circelli, Frohburgstrasse 72, 8006 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].