Alessandro Ciocca
residente a Breganzona, da Lugano Mandati attuali: Studio A. Ciocca SA in liquidazione, Gionic Holding SA Persone correlate: Nicola Ciocca, Anna Ciocca-Rossi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Ciocca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Ciocca"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Ciocca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Ciocca"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alessandro Ciocca
Persone con il nome Alessandro Ciocca lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Alessandro Ciocca
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alessandro Ciocca
Numero di pubblicazione: HR02-1005795115, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Studio A. Ciocca SA, in Lugano, CHE-107.340.408, società anonima (Nr. FUSC 253 del 29.12.2022, Pubbl. 1005641999).
Nuova ditta:
Studio A. Ciocca SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 07.07.2023.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ciocca, Alessandro, da Lugano, in Breganzona (Lugano), amministratore unico , liquidatore, con firma individuale [finora: membro del consiglio, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: HR02-1005682161, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), in Zürich, CHE-101.488.001, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciocca, Alessandro, von Lugano, in Lugano, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poma, Fabio, von Brusino Arsizio, in Vico Morcote, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6823268, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione per l'istituto di ricerca in biomedicina (IRB), in Bellinzona, CH-500.7.004.160-4, fondazione (FUSC no. 239 del 08.12.2010, p. 17, Pubbl. 5929004).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Marone, Claudio, da Bellinzona, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due;
Baggiolini, Marco, da Croglio, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due;
Lavizzari, Giorgio, da Bellinzona, in Sementina, membro, con firma collettiva a due;
Ciocca, Alessandro, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Schaffner, Walter, da Hausen AG, in Weiningen ZH, membro, con firma collettiva a due;
Fideconto Revisioni SA, in Bellinzona, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Noseda, Giorgio, da Vacallo, in Morbio Inferiore, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due];
Gendotti, Gabriele, da Prato (Leventina), in Faido, presidente, con firma collettiva a due;
Controllo cantonale delle finanze del Cantone Ticino (CH-501.8.009.703-1), in Bellinzona, ufficio di revisione.