Amédée Cina
residente a Salgesch, da Salgesch Mandati attuali: CAVE LA CHAPELLE SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Amédée Cina", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Amédée Cina"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Amédée Cina", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Amédée Cina"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Amédée Cina
Persone con il nome Amédée Cina lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Amédée Cina
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Amédée Cina
Numero di pubblicazione: 6572062, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
IG Central Salgesch AG, in Salgesch, CH-600.3.001.691-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124820).
Firma neu:
IG Central Salgesch AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Amédée Cina , Bahnhofstrasse 64, 3970 Salgesch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathier, Odilo, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Mounir, Amédée, von Miège, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 6093320, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Cave 'La Chapelle' Gebr. M. & B. Cina AG, in Salgesch, CH-600.3.001.401-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 18, Publ. 5997270).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Firma neu:
CAVE LA CHAPELLE, Gebr. Cina AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Medard, von Salgesch, in Salgesch, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5997270, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Cave 'La Chapelle' Gebr. M. & B. Cina AG, in Salgesch, CH-600.3.001.401-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996, S. 1138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Benno, von Salgesch, in Salgesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina, Fridolin, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cina, Medard, von Salgesch, in Salgesch, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.