Abdnnassar Chtoun
residente a Hochdorf, da Marocco Mandati attuali: Leader Bau GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Abdnnassar Chtoun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Abdnnassar Chtoun"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Abdnnassar Chtoun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Abdnnassar Chtoun"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Abdnnassar Chtoun
Persone con il nome Abdnnassar Chtoun lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Abdnnassar Chtoun
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Abdnnassar Chtoun
Numero di pubblicazione: HR02-1005947357, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Leader Bau GmbH, in Luzern, CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004845438, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KW Kunstwerk Dienstleistungen GmbH, in Wangen (SZ), CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S.15, Publ. 5229736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Marco, von Bachenbülach, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kleih, Sebastian, von Deutschland, in Reichenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2332853, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Chtoun Trockenbau GmbH, in Luzern, CHE-256.626.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975091).
Statutenänderung:
14.08.2015.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Oberfeldhöhe 16, 6280 Hochdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern];
Wittwer, Patricia, von Trub, in Hochdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].