Urs Xaver Christen
residente a Buttisholz, da Luthern e Grosswangen Mandati attuali: Christen Maler Group GmbH, Lampart Immobilien GmbH Persone correlate: Markus Paul Lampart, Marie-Anna Christen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Xaver Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Xaver Christen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Xaver Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Xaver Christen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Xaver Christen
Persone con il nome Urs Xaver Christen lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Urs Xaver Christen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Xaver Christen
Numero di pubblicazione: HR02-1006128943, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Sempachersee-Rottal Süd Genossenschaft, in Nottwil, CHE-107.280.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006011958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Urs Xaver, von Grosswangen, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Thomas, von Büren an der Aare, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005578291, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
medGo GmbH, bisher in Ennetbaden, CHE-237.855.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585747).
Statutenänderung:
16.08.2022.
Firma neu:
Christen Maler Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Maler- und Gipserarbeiten, Bausanierungen, Neu- und Umbau sowie Renovationen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken, Bürgschaften, Garantien und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Bemerkungen neu:
Die vom Gesetz abweichenden Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen wurden gestrrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggenfuss, Natalie, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Roumois, Linda, von Ormalingen, in Ennetbaden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Oggenfuss, Carmen, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Niederrohrdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Spiess, Hermann, von Ormalingen, in Habsburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Urs, von Luthern, in Muotathal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numero di pubblicazione: 2789263, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Sempachersee West Genossenschaft, in Nottwil, CHE-107.280.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084601).
Statutenänderung:
18.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Hildisrieden Genossenschaft, in Hildisrieden ( CHE-107.867.325), gemäss Fusionsvertrag vom 07.01./19.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 219'139'315.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 217'120'613.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00, einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Sempachersee Süd Genossenschaft. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Paul, von Mauensee, in Knutwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kottmann, Richard, von Oberkirch und Sursee, in Nottwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marfurt, Marion, von Knutwil, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuster-Estermann, Anita Irmgard, von Beromünster, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, René, von Schenkon, in Schenkon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fläsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Franz, von Römerswil, in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Estermann, Thomas, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Urs, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Urs Xaver, von Grosswangen, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.