Anne Cheseaux
residente a Zürich, da Montreux Mandati attuali: SV Group AG, Hotel Schweizerhof Sils AG e di più Persone correlate: Paul Michael Müller, Claudio Alessandro Lermer, Marco Meier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anne Cheseaux", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anne Cheseaux"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anne Cheseaux", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anne Cheseaux"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anne Cheseaux
Persone con il nome Anne Cheseaux lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio di una società partecipate
Servizi pubblicità
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio di una società partecipate
Servizi pubblicità
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Anne Cheseaux
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anne Cheseaux
Numero di pubblicazione: HR02-1006071014, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Thomas Patrick, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lermer, Claudio Alessandro, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005953224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CAA Cheseaux Audit and Consulting GmbH, in Zollikon, CHE-112.666.399, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941395).
Statutenänderung:
19.01.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 55, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die finanzielle und strategische Beratung von Unternehmen in Wirtschafts- und Steuerfragen, die Buch- und Interimsführung sowie die Durchführung von Revisionen von Gesellschaften, Vereinen und Stiftungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheseaux, Alain, von Leytron, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005932448, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hotel Portfolio Holding AG, in Zürich, CHE-227.671.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859702).
Domizil neu:
c/o Faern Hotels & Resorts AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].