Hermes Chan
residente a Halifax, da Canada Mandati attuali: MedMira International AG Persone correlate: Markus Meile, Jianhe Mao Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hermes Chan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hermes Chan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hermes Chan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hermes Chan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hermes Chan
Persone con il nome Hermes Chan lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Hermes Chan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hermes Chan
Numero di pubblicazione: HR02-1004900623, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MedMira Holding AG, in Zug, CHE-114.649.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3495063).
Statutenänderung:
08.05.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 14'196'598.79 [bisher: CHF 13'703'992.24].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'196'598.79 [bisher: CHF 13'703'992.24].
Aktien neu:
1'419'659'879 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'370'399'224 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 650'000.00, wofür 49'260'655 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chan, Hermes, kanadischer Staatsangehöriger, in Halifax (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Urs, von Mosnang, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Richard, Dr. Pablo, von Wynau, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Daniel M., von Zürich, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004885724, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MedMira International AG in Liquidation, bisher in Zürich, CHE-408.521.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821180).
Statutenänderung:
29.04.2020.
Firma neu:
MedMira International AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MedMira International Inc.).
Sitz neu:
Rorschacherberg.
Domizil neu:
Wiggenweg 15, 9404 Rorschacherberg. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Rechtsdomizil wiederhergestellt worden ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mao, Jianhe, von Losone, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, Markus, von Mosnang, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift];
Chan, Hermes, kanadischer Staatsangehöriger, in Halifax (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004821180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MedMira International AG, in Zürich, CHE-408.521.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107411).
Firma neu:
MedMira International AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MedMira International Inc. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chan, Hermes, kanadischer Staatsangehöriger, in Halifax (CA), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meile, Markus, von Mosnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].