Carmelina Castellino
residente a Zollikofen, da Tägerwilen Mandati attuali: Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen, Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZB) e di più Persone correlate: Laura Concepción Ezquerra Langenegger, Soraya Taibo Brandon Bieri, Urs Zwicky e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carmelina Castellino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carmelina Castellino"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carmelina Castellino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carmelina Castellino"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carmelina Castellino
Persone con il nome Carmelina Castellino lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Altri servizi sociali
Servizi per consulenza PR
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Altri servizi sociali
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Carmelina Castellino
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carmelina Castellino
Numero di pubblicazione: HR02-1006126272, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STIFTUNG LEBENSORTE, in Weinfelden, CHE-110.073.403, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005718222).
Domizil neu:
c/o sartorial rechtsanwälte ag, Bahnhofstrasse 7, 8570 Weinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf von Rohr, Adelheid, von Kestenholz, in Wagenhausen, Institutionsleitung, mit Einzelprokura;
Bünter, Stefan, von Wolfenschiessen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castellino, Carmelina, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Alge, Monika Elisabeth, von Wildhaus-Alt St. Johann und Widnau, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ursula, von Grosswangen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Affolter, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Institutionsleitung, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005643035, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen, in Zollikofen, CHE-107.147.449, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger Die Treuhänder AG (CHE-106.001.257), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellino, Carmelina, von Tägerwilen, in Zollikofen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld];
CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005116186, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein visoparents schweiz, in Dübendorf, CHE-105.991.196, Verein (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921048).
Name neu:
Verein visoparents schweiz in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellino, Carmelina, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Marianne Ruth, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pernollet-Maissen, Denise Yvonne, von Disentis/Mustér, in Baar, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].