Claude Castella
residente a Fribourg, da Gruyères Mandati attuali: Fondation en faveur de la sauvegarde de l'ancien pont d'Allières sur l'Hongrin Persone correlate: Pascal Engler, Béatrix Jordan Pernet, Claude Glasson e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Castella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Castella"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Castella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Castella"
|
|
Claude Castella
residente a Neirivue, da Haut-Intyamon Mandati attuali: Fondation Chapelle de Notre Dame de l'Evi Persone correlate: Morena Beaud, Marc René François Fighiera, Marie-Christine Duding e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Castella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Castella"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Castella", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Castella"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Castella
Persone con il nome Claude Castella lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Claude Castella
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Castella
Numero di pubblicazione: HR02-1004777466, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CHE-382.351.720, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 08.03.2013, Publ. 7096840).
Modification des statuts:
02.12.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Combe, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7096840, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CH-621.4.008.733-1, Rue Prés-de-Scie 7, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.03.2013.
But:
vente et achat de luminaires;
la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers;
elle peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger;
elle peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger;
elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 01.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00;
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.