Gérard Carrel
residente a Montreux, da Siviriez Mandati attuali: Balzan & Immer étanchéité S.A., Fondation Château des Novalles e di più Persone correlate: Aurélie Mottard Egret, Philippe Hermann, Stefano Granieri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Carrel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Carrel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gérard Carrel
Persone con il nome Gérard Carrel lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Gérard Carrel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gérard Carrel
Numero di pubblicazione: 2834507, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
MOTTET TOITURES Sàrl, à Evionnaz, CHE-115.735.105, société à responsabilité limitée (No. FOSC 171 du 03.09.2010, p. 17, Publ. 5798118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carrel, Gérard, de Siviriez, à Chernex, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cramatte, Mathieu Julien, de Bonfol, à Sembrancher, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.00;
Mottet, Jean-Charles Gérard Claude, de Evionnaz, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 4'000.00 [précédemment: Mottet, Jean-Charles].
Numero di pubblicazione: 5670682, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
MOTTET TOITURES Sàrl, à Evionnaz, CH-621.4.008.039-8, Sous-Ville 4, 1902 Evionnaz, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
1.06.2010.
But:
tous travaux de ferblanterie, couverture, étanchéité et façades (cf statuts).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 01.06.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Carrel, Gérard, de Siviriez, à Chernex, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.--;
Mottet, Jean-Charles, de Evionnaz, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 4'000.--.