Curdin Cantieni
residente a Jenins, da Andeer Mandati attuali: Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG, BG-GBL Holding AG Persone correlate: Mauro Andrea Gschwend, Sandro Michael Coray, Mauro Andrea Gschwend e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Curdin Cantieni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Curdin Cantieni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Curdin Cantieni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Curdin Cantieni"
|
|
Curdin Cantieni
residente a Samedan, da Andeer Mandati attuali: Sporting Speed 2000 AG in Liquidation Persone correlate: Manuela Rantra, Piero Rantra Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Curdin Cantieni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Curdin Cantieni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Curdin Cantieni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Curdin Cantieni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Curdin Cantieni
Persone con il nome Curdin Cantieni lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Esercizio di una società partecipate
Commercio di beni di consumo
Ricerca e sviluppo
Esercizio di una società partecipate
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Curdin Cantieni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Curdin Cantieni
Numero di pubblicazione: HR02-1005681498, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Natursteinwerk Bossart AG, in Flawil, CHE-107.266.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Curdin, von St. Moritz, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005643361, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Sporting Speed 2000 AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-106.044.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004536068).
Firma neu:
Sporting Speed 2000 AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Curdin Cantieni, Treuhand- und Steuerberatung, Quadratscha 25, 7503 Samedan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rantra, Manuela, von Celerina/Schlarigna, in Oberrohrdorf, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Rantra, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Cantieni, Curdin, von Andeer, in Samedan, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004643111, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG, in Chur, CHE-221.172.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, S.0, Publ. 6983036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münger-Haller, Rudolf, genannt Ruedi, von Wohlen bei Bern, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coray, Sandro Michael, von Ilanz/Glion, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Curdin, von Andeer, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend , Mauro Andrea, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.