Guerric Roger Canonica
residente a Vandoeuvres, da Capriasca Mandati attuali: Canonica Valticos & Associés SA, Fondation GIFF e di più Persone correlate: Romain Canonica, Bettina Abihssira-Aciman, Olivier Julien Metzger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guerric Roger Canonica", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guerric Roger Canonica"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guerric Roger Canonica", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guerric Roger Canonica"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guerric Roger Canonica
Persone con il nome Guerric Roger Canonica lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Associazioni religiose, politiche o secolari
Facility Management
Commercio di automobili
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Gestione fondi
Officio di notare e avvocato
Associazioni religiose, politiche o secolari
Facility Management
Commercio di automobili
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Gestione fondi
Privato con il nome Guerric Roger Canonica
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guerric Roger Canonica
Numero di pubblicazione: HR02-1004512245, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Vacances Neige SA No 39, à Crans-Montana, CHE-103.026.025, société anonyme (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270141).
Nouvelle raison sociale:
Vacances Neige SA No 39 en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.11.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Canonica, Guerric, de Capriasca, à Choulex, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 1789203, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Vacances Neige SA No 39, à Montana, CHE-103.026.025, société anonyme (No. FOSC 102 du 31.05.2010, p. 22, Publ. 5653078).
Nouvelle autre adresse:
c/o Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, Case postale 3782, 1211 Genève 3.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Guy, de Icogne, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Canonica, Guerric, de Capriasca, à Choulex, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1605851, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AAV Capital AG, in Zug, CHE-310.542.149, Chamerstrasse 77, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2014.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 16.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Canonica, Guerric Roger, von Capriasca, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.