Benoît Caloz
residente a Chalais, da Anniviers Mandati attuali: Caloz SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benoît Caloz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benoît Caloz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benoît Caloz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benoît Caloz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Benoît Caloz
Persone con il nome Benoît Caloz lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Benoît Caloz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Benoît Caloz
Numero di pubblicazione: 3908103, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
C2 Vent SA, à Sion, CHE-105.237.998, société anonyme (No. FOSC 123 du 29.06.2010, Publ. 5699912).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chardon, Philippe, de Venthône, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Caloz, Benoît, de Anniviers, à Chalais, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil, avec signature collective à deux].
Nouvelle succursale:
[biffé: Sierre (CH-626.9.012.973-7)].
Numero di pubblicazione: 5699912, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Procanal SA, à Sion, CH-626.3.004.853-4, société anonyme (FOSC no 139 du 22.07.2009, p. 30, publ. 5155058).
Modification des statuts:
27.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
C2 Vent SA.
Nouveau but:
tous travaux de ventilation, d'aération, de rafraîchissement, de climatisation et tous travaux similaires (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personnes:
Chardon, Philippe, de Venthône, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Caloz, Benoît, de Anniviers, à Chalais, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Chandolin, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Nouvelle succursale:
Sierre (CH-626.9.012.973-7).
Numero di pubblicazione: 5554756, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Mathieu-Caloz SA, à Sion, CH-626.3.003.679-8, société anonyme (FOSC no 141 du 24.07.2009, p. 26, publ. 5159856).
Personne et signature radiée:
Mathieu, Bernard, de Mase, à Mase, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Caloz, Benoît, de Anniviers, à Chalais, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Chandolin, directeur, avec signature collective à deux].