Gérald Bussard
residente a Blonay, da Gruyères Mandati attuali: Fondation Sport-Up, Kramer-Krieg S.A. e di più Persone correlate: Susanne Bertschy, Marco Buser, Cédric Blanc e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérald Bussard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérald Bussard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérald Bussard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérald Bussard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gérald Bussard
Persone con il nome Gérald Bussard lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Altri servizi sociali
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Gérald Bussard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gérald Bussard
Numero di pubblicazione: HR02-1004463509, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Duplirex L'Espace Bureautique S.A., à Martigny, CHE-106.096.542, société anonyme (No. FOSC 45 du 05.03.2010, Publ. 5527236).
Inscription ou modification de personne(s):
Binz Bussard, Patricia, de Eriswil et Gruyères, à Blonay, secrétaire du conseil, avec signature individuelle [précédemment: à Vevey];
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Blonay, président du conseil, avec signature individuelle [précédemment: à Vevey].
Numero di pubblicazione: 3304776, Ufficio del registro di commercio Vallese
Gaillard Fournitures Scolaires SA, à Sion, CH-621.3.004.122-4, commercialisation de fournitures et de livres scolaires, commerce d'articles de papeterie et de mobilier de bureau, ainsi que toutes opérations convergentes y compris immobilières, société anonyme (FOSC no 83 du 01.05.2002, p. 16, publ. 451720).
Inscription ou modification de personnes:
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Vevey, président, avec signature individuelle [précédemment: à Chardonne];
Binz Bussard, Patricia, de Eriswil et Gruyères, à Vevey, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Chardonne].
Numero di pubblicazione: 3093648, Ufficio del registro di commercio Vallese
DUAM SA, à Martigny, CH-621.3.006.926-1, achat, vente, location, entretien et service dans le domaine des photocopieurs, etc... (FOSC no 93 du 17.05.2005, p. 16, publ. 2839758).
Modification des statuts:
30.08.2005.
Nouvelle raison sociale:
Duplirex-Celltec SA.
Personnes et signatures radiées:
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Vevey, président, avec signature individuelle;
Binz Bussard, Patricia, de Gruyères et Eriswil, à Vevey, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Fidutrust Revision SA, à Fribourg, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Widmer, Josef, de Mosnang, à Ftan, président, avec signature collective à deux;
Siegrist, André, de Zofingen, à Steinach, administrateur, avec signature collective à deux;
Ernst & Young AG, succursale de St-Gall, organe de révision.