Bernhard Burri
residente a Näfels, da Rüschegg Mandati attuali: Elektro Burri Persone correlate: Monica Albert Burri Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Burri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Burri"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Burri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Burri"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Burri
Persone con il nome Bernhard Burri lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Bernhard Burri
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Burri
Numero di pubblicazione: HR02-1005804207, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
W+G Tec GmbH, in Malters, CHE-211.888.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295405).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Wickelgütern und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Vermögenswerte verwalten und Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner + Burri Management AG (CHE-101.498.152), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burri, Bernhard Paul, von Malters und Werthenstein, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Marcel, von Zürich, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Daniel, von Rüti (ZH), in Schwarzenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mächler, Felix, von Vorderthal, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005295405, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
W+G Tec GmbH, in Malters, CHE-211.888.466, Werkstrasse 4, 6102 Malters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Betriebsmitteln und Rohmaterialien für Industriegüter des elektrotechnischen Bereichs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 10.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wagner + Burri Management AG (CHE-101.498.152), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burri, Bernhard Paul, von Malters und Werthenstein, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Marcel, von Zürich, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005128254, Ufficio del registro di commercio Glarona
Elektro Burri, in Glarus Süd, CHE-107.320.386, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, S.0, Publ. 2072499).
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Autschachenpark 1, 8752 Näfels.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bernhard, von Rüschegg, in Näfels (Glarus Nord), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luchsingen (Glarus Süd)];
Albert Burri, Monica, von Rüschegg, in Näfels (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luchsingen (Glarus Süd)].