Claude Burnier
residente a Boussens, da Rossinière Mandati attuali: Burnier SA, affûtage-outillage Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burnier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burnier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Burnier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Burnier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Burnier
Persone con il nome Claude Burnier lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Claude Burnier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Burnier
Numero di pubblicazione: 5076528, Ufficio del registro di commercio Vallese
Code Craft Software Sàrl, à Ardon, CH-626.4.011.037-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 111 du 12.06.2007, p. 18, publ. 3971526).
Modification des statuts:
23.05.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Burnier, Claude, de Saxon, Genève, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Monnet, Christophe, de Isérables, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--]. Selon déclaration du gérant du 13.05.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numero di pubblicazione: 3971526, Ufficio del registro di commercio Vallese
Code Craft Software Sàrl, à Ardon, CH-626.4.011.037-2, Rue des Pontets 13, 1957 Ardon, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
21.05.2007.
But:
toute activité dans le domaine de l'informatique, notamment la fourniture de services dans le domaine software, plus particulièrement le développement, l'installation et la maintenance de logiciels, ainsi que la création, l'intégration et la gestion de systèmes d'informations. la société peut acquérir des immeubles en Suisse.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
apport en nature : selon contrat d'apport du 10.05.2007 Monnet Christophe fait apport d'un véhicule, pour un montant de CHF 18'957.-- accepté pour ce prix et imputé à la libération du capital.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Monnet, Christophe, de Isérables, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Burnier, Claude, de Saxon, Genève, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.