Roland Rudolf Burkhardt
residente a Kreuzlingen, da Germania Mandati attuali: Corona Energy GmbH, Energy Depot Swiss GmbH Persone correlate: Jing Lu Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Rudolf Burkhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Rudolf Burkhardt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Rudolf Burkhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Rudolf Burkhardt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Rudolf Burkhardt
Persone con il nome Roland Rudolf Burkhardt lavorano in questi rami economici
Commercio di accessori per automobili
Altra attività edilizia
Commercio di accessori per automobili
Altra attività edilizia
Privato con il nome Roland Rudolf Burkhardt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Rudolf Burkhardt
Numero di pubblicazione: HR02-1004641950, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CLIVIA GmbH, in Kreuzlingen, CHE-181.633.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204769).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Firma neu:
Corona Energy GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, sowie die Herstellung und Handel mit Waren aller Art, im Speziellen im Energiebereich. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lu, Jing, chinesische Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Burkhardt, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numero di pubblicazione: HR02-1004455940, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Energy Depot Swiss GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.898.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246785). Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.09.2018 werden 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.09.2018 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Energy Depot Deutschland GmbH (HRB 711653), in Konstanz (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Roland Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 4246785, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Energy Depot Swiss GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.898.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talaga, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Roland Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].