Jérôme Burkhalter
residente a Baden, da Bolligen e Neuchâtel Mandati attuali: Burkhalter Mercatura GmbH Persone correlate: Roland David Burkhalter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jérôme Burkhalter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jérôme Burkhalter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jérôme Burkhalter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jérôme Burkhalter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jérôme Burkhalter
Persone con il nome Jérôme Burkhalter lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Jérôme Burkhalter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jérôme Burkhalter
Numero di pubblicazione: HR01-1005500438, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Burkhalter Mercatura GmbH, in Hünenberg, CHE-438.052.378, Bösch 71, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit alternativen Ersatzbrennstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 31.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burkhalter, Jérôme, von Bolligen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burkhalter, Roland David, von Neuchâtel, in Lauchringen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005335876, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mein Topf GmbH, in Baar, CHE-270.815.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Jérôme, von Neuchâtel, in Siglistorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Numero di pubblicazione: 3424463, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mein Topf GmbH, in Baar, CHE-270.815.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130637).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Jérôme, von Neuchâtel, in Siglistorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].