Johann Burkard
residente a Auw, da Auw Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft Auw Persone correlate: Philipp Rebsamen, Franziska Valérie Reist, Stefan Schumacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Burkard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Burkard"
|
|
Johann Burkard
residente a Geuensee, da Geuensee Mandati attuali: Burkard + Partner AG Persone correlate: Stefan Burkard, Franziska Burkard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Burkard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Burkard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johann Burkard
Persone con il nome Johann Burkard lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Compravendita di immobili propri
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Johann Burkard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johann Burkard
Numero di pubblicazione: HR02-1005760035, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Raiffeisenbank Cham-Steinhausen Genossenschaft, in Cham, CHE-106.912.590, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Johann Bernhard, von Auw, in Stans, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wickli, Bruno, von Nesslau, in Richterswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581293, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Burkard + Partner AG, in Geuensee, CHE-205.674.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1564869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard-Duss, Anna Luise, von Geuensee und Doppleschwand, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Stefan, von Geuensee, in Geuensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkard, Franziska, von Einsiedeln, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Johann, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2776155, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Raiffeisenbank Cham Genossenschaft, in Cham, CHE-106.912.590, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715579).
Statutenänderung:
18.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Steinhausen Genossenschaft, in Steinhausen (CHE-106.911.923), gemäss Fusionsvertrag vom 06.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 406'381'093.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 401'925'982.29 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Cham-Steinhausen Genossenschaft.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten [gestrichen: Leistungen: Jedes Mitglied hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen persönlich und schriftlich oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riboni, Jörg Johann, von Baar, in Steinhausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Anton, von Triengen, in Steinhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Reto Willi, von Walenstadt, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werder, Othmar, von Cham, in Cham, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkard, Johann Bernhard, von Auw, in Stans, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Peter Bernhard, von Muotathal, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Martin Paul, von Muotathal, in Muotathal, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Emmenegger, Silvia, von Hitzkirch, in Hochdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Philipp, von Romoos, in Küssnacht SZ, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Philipp, von Arth, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg See, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].