Donat Josef Burgener
residente a Risch, da Fiesch Mandati attuali: Johann Bohrtech AG, Burgener Donat AG, Gipser- und Malerunternehmung Persone correlate: Benjamin Marti-Suter, Nicole Kälin Hampp, Thomas Schumacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Donat Josef Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Donat Josef Burgener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Donat Josef Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Donat Josef Burgener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Donat Josef Burgener
Persone con il nome Donat Josef Burgener lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Donat Josef Burgener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Donat Josef Burgener
Numero di pubblicazione: HR02-1005571647, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Johann Bohrtech AG, in Risch, CHE-109.647.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johann, Heidi, von Flühli und Kriens, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Roman, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgener, Donat, von Fiesch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Markus, von Malters, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Philipp, von Kriens, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Thomas, von Schüpfheim, in Oberkirch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3522391, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Nathalie, von Fiesch, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1692355, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667721).
Statutenänderung:
20.08.2014.
Domizil neu:
c/o APROA AG, Furkastrasse 20, 3984 Fiesch. Gemäss Erklärung vom 20.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Burgener, Donat].