Christian Burgener
residente a Olten, da Saas-Almagell Mandati attuali: DataSmart AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Burgener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Burgener"
|
|
Christian Burgener
residente a Eichberg, da Grindelwald Mandati attuali: GO2 Burgener, Photospirit Burgener & Co. Persone correlate: Eva Burgener Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Burgener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Burgener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Burgener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Burgener
Persone con il nome Christian Burgener lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Fornitura di servizi informatici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Privato con il nome Christian Burgener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Burgener
Numero di pubblicazione: HR02-1006073878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
eicher+pauli Bern AG, in Bern, CHE-276.124.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Christian, von Raron, in Turtmann (Turtmann-Unterems), mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchner, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaller, Matthias, von Wünnewil-Flamatt, in Kiesen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Linda, von Wiedlisbach, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marzetti, Marcel, von Binningen, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Martin, von Steg-Hohtenn, in Susten (Leuk), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005709648, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trisport Services AG, in Hünenberg, CHE-227.439.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065412).
Firma neu:
Trisport Services AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Christian Erich, von Grindelwald, in Wald (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauer-Budiman, Melanie Helen, deutsche Staatsangehörige, in Grünwald (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Varvodic, Kristijan, von Baar, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005584112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sparkfab GmbH, in Wald (ZH), CHE-358.322.712, Im Ferch 57, 8636 Wald ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleitungen im Bereich Unternehmensentwicklung und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burgener, Christian, von Grindelwald, in Wald (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.