Josef Bundi
residente a Chur, da Sumvitg Mandati attuali: Internationale Gesellschaft der logotherapeutischen / existenzanalytischen Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen in Liquidation Persone correlate: Boglarka Hadinger, Wolfram Kurz, Giosch Albrecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Bundi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Bundi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Bundi
Persone con il nome Josef Bundi lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Josef Bundi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Bundi
Numero di pubblicazione: 1857583, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl, in Chur, CHE-104.432.563, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 9, Publ. 6027488).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Josef genannt Sep, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Rudolf, von Feusisberg, in Lugano, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Accura Treuhand AG (CHE-108.061.394), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Accura Treuhand AG (CH-350.3.000.073-0)].
Numero di pubblicazione: 1407329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maerki Baumann & Co. AG, in Zürich, CHE-101.015.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Josef Anton, von Sumvitg, in Ernetschwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oet, Daniel, von Horw, in Wettswil am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intelligente, Lucio, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Simon, von Dürnten, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Robbio, Alessia, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Lukas, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amati, Emilio, von Bern, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bart, Ericson, von Radelfingen, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Dakaj, Jean Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Hensel, Milko Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonrufs, Christian, von Erlenbach ZH, in Meilen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zumello, Stéphane Raphaël, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Martin, von Bürglen UR, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6027488, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl, in Chur, CH-350.6.000.153-2, Verein (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 11, Publ. 5374266).
Statutenänderung:
15.01.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten des Schulbetriebes haftet ausschliesslich das Schul- und Vereinsvermögen.].
Mittel neu:
Einkünfte aus dem Schulbetrieb, Zuwendungen von Privaten und Institutionen (Fundraising), Erlösen aus Veranstaltungen, Schenkungen und Vermächtnissen. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge.].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 1 bis 3 Mitgliedern, Revisionsstelle und wissenschaftlicher Rat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Bernard Batesta, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Stefan Claude, von Obersaxen, in Oberwil BL, Mitglied und Institutsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Alois Anton, von Trun, in Trun, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Dr. Giosch, von Trun, in Bad Ragaz, Mitglied und Institutleiter, mit Einzelunterschrift;
Bundi, Josef genannt Sep, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Luchsinger, Irène Marysa, von Zürich und Glarus, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Accura Treuhand AG (CH-350.3.000.073-0), in Chur, Revisionsstelle.