Erwin Bundi
residente a Chur, da Sagogn Mandati attuali: Internationales Aktionskomitee Bahnverbindung Engadin - Vinschgau Persone correlate: Richard Theiner, Philipp Andrea Gunzinger, Rosalinde Gunsch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Bundi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Bundi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erwin Bundi
Persone con il nome Erwin Bundi lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Erwin Bundi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Bundi
Numero di pubblicazione: 6802590, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Terrafina Oberengadin, in S-chanf, CH-350.7.000.657-6, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 9, Publ. 5454224).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Erwin, von Sagogn, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Robert, von Baden, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falett, Jost, von Bergün/Bravuogn, in Bever, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5336138, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Internationales Aktionskomitee Bahnverbindung Engadin - Vinschgau, in Val Müstair, CH-350.6.000.271-5, c/o Georg Fallet, Grossrat, Döss, 7537 Müstair, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2009.
Zweck:
Die Ausarbeitung eines Bahnprojektes und die Realisierung der Verbindung in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Bahnunternehmungen, den interessierten Organisationen und mit den zuständigen Behörden der Ostschweizer Kantone und Graubünden, der Provinz Bozen / Südtirol, Trentino und Venetien sowie der Länder Schweiz und Italien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Zuwendungen Dritter und Beiträge der öffentlichen Hand.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern, Sekretariat, Projektausschuss und Kontrollstelle.
weitere Adresse:
c/o Erwin Bundi, Kaltbrunnstrasse 5, 7000 Chur.
Eingetragene Personen:
Fallet, Georg, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Noggler, Josef, italienischer Staatsangehöriger, in Mals (IT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Parolini, Jon Domenic, von Scuol, in Scuol, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Gunsch, Rosalinde, italienische Staatsangehörige, in Taufers (IT), Mitglied, mit ohne Zeichnungsberechtigung;
Theiner, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Latsch (IT), Mitglied, mit ohne Zeichnungsberechtigung;
Gunzinger, Philipp, von Binningen und Aedermannsdorf, in Scuol, Mitglied, mit ohne Zeichnungsberechtigung;
Bundi, Erwin, von Sagogn, in Chur, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 4957524, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Museum Regiunal Surselva, in Ilanz, CH-350.7.000.195-8, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.1996, S. 4240).
Urkundenänderung:
11.12.2008.
Name neu:
Stiftung Museum Regiunal Surselva.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Sammlung, die Bewahrung, die Ausstellung, die Erforschung/Dokumentation von bedeutungsvollen Gegenständen und Einrichtungen aus der traditionell bäuerlichen, hauswirtschaftlichen und handwerklich-gewerblichen Produktionsweise, sowie auch des 20./21. Jahrhunderts. Sie engagiert sich in der Vermittlung des diesbezüglichen Wissens. Die Stiftung betreibt das Museum Regiunal Surselva und kann im Weiteren alles tun und unternehmen, was dem Stiftungszweck dienlich ist.
Aufsichtsbehörde neu:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Erwin, von Sagogn, in Chur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Hans, von Attinghausen, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Albert Ferdinand, von Trin und Schluein, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christoffel-Casty, Anita, von Trin und Riein, in Trin, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Giachen, von Suraua, in Ilanz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Surcasti, Kassier];
Maissen, Adrian, von Ladir, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanova, Markus, von Vrin, in Ilanz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Degonda, Lucia, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabriel, Martin, von Waltensburg/Vuorz, in Ilanz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Dr. Georg, von Tschiertschen-Praden, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lechmann, Gion, von Sumvitg, in Falera, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maissen, Carmelia, von Disentis/Mustér, in Sevgein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nay, Alexi, von Trun, in Vella, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadonau, Carin, von Andiast, in Ilanz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth & Derungs Treuhand AG, in Ilanz (CH-350.3.000.245-8), Revisionsstelle.