Christina Bundi
residente a Elgg, da Ilanz/Glion Mandati attuali: physikambau GmbH, Bundi Architekten AG Persone correlate: Markus Mohr, Cristiano Bundi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Bundi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Bundi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Bundi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christina Bundi
Persone con il nome Christina Bundi lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christina Bundi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christina Bundi
Numero di pubblicazione: HR02-1004800827, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Soundtherm Partner GmbH, in Winterthur, CHE-263.514.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691736).
Statutenänderung:
19.12.2019.
Firma neu:
physikambau GmbH.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 2, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krajci, Lubos, von Fiesch, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004691736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Soundtherm Partner GmbH, in Winterthur, CHE-263.514.458, Katharina-Sulzer-Platz 10, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2019.
Zweck:
Berechnung, Beratung sowie Messung im Bereich der Bauakustik und Bauphysik. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krajci, Lubos, von Fiesch, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3117979, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bundi Architekten AG, in Winterthur, CHE-367.682.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1936739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Cristiano, von Ilanz/Glion, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castrisch, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mohr, Markus, von Winterthur, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Castrisch, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].