Christian Bugnon
residente a Mont-sur-Rolle, da Bullet Mandati attuali: Vivamedia Sàrl, District Creative Lab Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
|
|
Christian Bugnon
residente a Lausanne, da Francia Mandati attuali: LINTEX Sàrl Persone correlate: David Bugnon Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
|
|
Christian Bugnon
residente a Cerneux-Péquignot, da Montagny-près-Yverdon Mandati attuali: Société coopérative de fromagerie de La Brévine Persone correlate: Jean-Pierre Oppliger, Steve Daniel Benoit, Fabrice Pellaton Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bugnon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bugnon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Bugnon
Persone con il nome Christian Bugnon lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Commercio di vestiti
Produzione di commestibili
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Commercio di vestiti
Produzione di commestibili
Privato con il nome Christian Bugnon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bugnon
Numero di pubblicazione: 3266477, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
NEWLAND Ch. Bugnon, à Randogne, CHE-108.325.274, entreprise individuelle (No. FOSC 78 du 22.04.2005, p. 17, Publ. 2805590).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Bugnon, Christian, de Bullet, à Crans-Montana, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Randogne].
Numero di pubblicazione: 3222369, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
XS Production Sàrl, à Sion, CHE-112.739.851, société à responsabilité limitée (No. FOSC 31 du 15.02.2016, Publ. 2667605).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferery, Georges-Alain, de Chippis et Anniviers, à Chamoson, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bugnon, Christian, de Bullet, à Mont-sur-Rolle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2805590, Ufficio del registro di commercio Vallese
NEWLAND Ch. Bugnon, précédem. à Renens (VD), CH-550.0.056.006-1, édition de magazines et activités dans le domaine de la publicité et du sponsoring, raison individuelle (FOSC du 08.03.2002, p. 15).
Nouveau siège:
Randogne.
Nouvelle adresse:
Darnona, Case postale 22, 3975 Randogne.
Objet de l'entreprise:
édition de magazines et activités dans le domaine de la publicité et du sponsoring.
Inscription ou modification de personne:
Bugnon, Christian, de Bullet, à Randogne, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Lausanne].