Oliver Bühlmann
residente a Stansstad, da Luzern Mandati attuali: OPlus Gesundheitspflege GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bühlmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bühlmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bühlmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bühlmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Bühlmann
Persone con il nome Oliver Bühlmann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Oliver Bühlmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Bühlmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006079395, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
OPlus Gesundheitspflege GmbH, in Stansstad, CHE-294.086.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Stansstad, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Oliver, von Luzern, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006005696, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MPL Möbel, - Parkett, - Laminat - AG, in Möhlin, CHE-105.027.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Oliver, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005915170, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Graber Konferenztechnik GmbH, in Bäriswil, CHE-443.728.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605347).
Statutenänderung:
27.11.2023.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Löchligutweg 11, 3048 Worblaufen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Löchligutweg 11, 3048 Worblaufen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Adrian Fred, von Sigriswil, in Bäriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boris Cotting Beteiligung GmbH (CHE-163.507.050), in Worblaufen (Bern), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
namatec Beteiligungen GmbH (CHE-200.383.357), in Worblaufen (Bern), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bühlmann, Oliver, von Ruswil, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Cotting, Boris, von Brünisried, in Worblaufen (Ittigen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.