David Tentsü Büchli
residente a Steinhausen, da Böztal Mandati attuali: DB-solutions GmbH, Kosag Kompostier AG e di più Persone correlate: Daniel Knecht, Sandro Jan Graf, Richard Michael Zickermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Tentsü Büchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Tentsü Büchli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Tentsü Büchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Tentsü Büchli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Tentsü Büchli
Persone con il nome David Tentsü Büchli lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Altra attività edilizia
Fornitura di altri servizi all’azienda
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Altra attività edilizia
Fornitura di altri servizi all’azienda
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome David Tentsü Büchli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Tentsü Büchli
Numero di pubblicazione: HR02-1005865442, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fiber Evolution GmbH, bisher in Schafisheim, CHE-291.162.399, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381306).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Neudorfstrasse 8, 6312 Steinhausen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchli, David Tentsü, von Böztal, in Steinhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rüfenach].
Numero di pubblicazione: HR01-1005823692, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DB-solutions GmbH, in Steinhausen, CHE-182.780.675, Neudorfstrasse 8, 6312 Steinhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.08.2023. 21.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Projekt- und Beratungsbüros in den Bereichen Infrastruktur, Recycling, Energie, Mobilität, Umwelt, IT, Bildung, Mandatsführungen, Organisationsentwicklung, sowie weitere Dienstleistungen für Unternehmen und öffentliche Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 08.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Büchli, David Tentsü, von Böztal, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005766476, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LD Management GmbH, in Brugg, CHE-443.694.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchli, David, von Böztal, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Luca, von Villigen, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].