Michel Buchwalder
residente a Rebeuvelier, da Delémont Mandati attuali: Michel Buchwalder Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Buchwalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Buchwalder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Buchwalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Buchwalder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Buchwalder
Persone con il nome Michel Buchwalder lavorano in questi rami economici
Servizi agricoltura
Servizi agricoltura
Privato con il nome Michel Buchwalder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Buchwalder
Numero di pubblicazione: HR02-1005428785, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
M. Buchwalder Automobiles S.A., précédemment à Moutier, CHE-103.734.694, société anonyme (No. FOSC 10 du 16.01.2018, Publ. 3992225).
Modification des statuts:
03.03.2022.
Nouvelle raison sociale:
Mirho Finance SA.
Nouveau siège:
Courroux.
Nouvelle adresse:
c/o Michel Buchwalder, Rue du Raimeux 8, 2822 Courroux.
Nouveau but:
Acquisition, détention, vente de participations dans toutes sociétés commerciales ou immobilières ainsi que la gestion de participations et les placements financiers. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises;
acquérir ou vendre des immeubles;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts;
faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, Michel Alain, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Buchwalder, Michel, administrateur, avec signature individuelle];
Buchwalder, Sophie Agnès, de Courroux, à Courroux, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005298560, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Wash Center Sàrl, précédemment à Reconvilier, CHE-113.017.849, société à responsabilité limitée (No. FOSC 205 du 22.10.2012, Publ. 6898372).
Modification des statuts:
21.06.2021.
Nouvelle raison sociale:
AZ Team Sàrl.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
Route du Rawyl 42, 3963 Crans-Montana.
Nouveau but:
La société a pour but le courtage, la gérance d'immeubles et la promotion immobilière. La société peut participer à d'autres sociétés, acquérir, grever, aliéner et gérer des biens-fonds en Suisse et à l'étranger.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Grandval, associé et président de l'organe de gestion, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Courroux];
Seiler, Martial Ferdinand, de Madiswil, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Mollens (VS)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005226972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ACM AutoCentre Moutier SA, à Moutier, CHE-100.630.176, société anonyme (No. FOSC 10 du 16.01.2018, Publ. 3992153).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle].