Iwan Bucher
residente a Kerns, da Kerns Mandati attuali: Fitness & Physiotherapie Titlis AG Persone correlate: Thea Ursula Bucher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iwan Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iwan Bucher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iwan Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iwan Bucher"
|
|
Iwan Bucher
residente a Lohn-Ammannsegg, da Schüpfen Mandati attuali: Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt Persone correlate: Markus Jordi, Lyla Khan, Beat Stähli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iwan Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iwan Bucher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iwan Bucher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iwan Bucher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Iwan Bucher
Persone con il nome Iwan Bucher lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Servizi sport
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Iwan Bucher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Iwan Bucher
Numero di pubblicazione: HR02-1005437693, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-110.021.725, Verein (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663735).
Statutenänderung:
01.09.2021.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlematter, Beat, von Spiez, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Iwan, von Schüpfen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005432420, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Fitness & Physiotherapie Titlis AG, in Engelberg, CHE-304.392.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Johan Anthon, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pira, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Iwan, von Kerns, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Thea, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004718492, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lionfood Lifestyle AG, in Luzern, CHE-472.782.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Iwan, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Narboni, Patric, von Opfikon, in Bitsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atac, Salih, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].