Hans Bryner
residente a Winterthur, da Winterthur Mandati attuali: MG Milchproduzenten-Genossenschaft Wülflingen Persone correlate: Hans Rutschmann, Hans Scheidegger, Alfred Erb Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Bryner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Bryner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Bryner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Bryner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Bryner
Persone con il nome Hans Bryner lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Produzione di commestibili
Privato con il nome Hans Bryner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Bryner
Numero di pubblicazione: 2523181, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-113.687.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422490).
Firma neu:
Delta Kartenverlag GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6908954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-660.0.095.955-0, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371066).
mit Hauptsitz in:
New Delhi (IN).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6422490, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Auenstein, CH-020.4.035.727-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 2, Publ. 5138566).
Statutenänderung:
04.11.2011.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 8, 5103 Möriken AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Bryner, Erwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].