Monica Brunner
residente a Winterthur, da Hochdorf e Rain Mandati attuali: Monica Brunner, Atem - Körper - Gespräch, PRS Services AG e di più Persone correlate: Sushil K. Premchand, Sushil K. Premchand Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monica Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monica Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monica Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monica Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Monica Brunner
Persone con il nome Monica Brunner lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Monica Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Monica Brunner
Numero di pubblicazione: HR02-1004984037, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PRS Services AG, in Zürich, CHE-107.889.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S.25, Publ. 4419572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Monica, von Hochdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1020355, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monica Brunner, Atem - Körper - Gespräch, in Winterthur, CH-020.1.066.393-9, Wartstrasse 14, 8400 Winterthur, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Komplementärmedizinbereich, insbesondere Beratung, Coaching und Atem- sowie Körpertherapie.
Eingetragene Personen:
Brunner, Monica, von Hochdorf, in Winterthur, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4402776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Preroy AG, in Zürich, CH-170.3.006.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2008, S. 20, Publ. 4393170).
Statutenänderung:
13.03.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PRS Services AG, in Zürich (CH-020.3.918.673-5 ), gemäss Fusionsvertrag vom 12.03.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 217'747.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 346'564.01, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 128'816.74, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
PRS Services AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Anton, von Buchrain, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porter-Baumann, Daniela, von Oberuzwil, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Monica, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.