Manuela Brun
residente a Oekingen, da Thun Mandati attuali: Raiffeisenbank Bielersee Genossenschaft Persone correlate: Jan Hauri, Philipp Theodor Straub, Marina Moser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Brun"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Brun"
|
|
Manuela Brun
residente a Kienberg, da Entlebuch Mandati attuali: Brun Betrieb AG, Brun Däniken GmbH Persone correlate: Susanne Brun-Baumann, Michel Brun, Hans-Rudolf Schlegel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Brun"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Brun"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Manuela Brun
Persone con il nome Manuela Brun lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Costruzione di edifici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Costruzione di edifici
Privato con il nome Manuela Brun
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Brun
Numero di pubblicazione: HR02-1005745924, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Seeland Genossenschaft, in Studen (BE), CHE-105.845.465, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720064).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Bielersee Genossenschaft, in Biel/Bienne (CHE-108.751.524), gemäss Fusionsvertrag vom 01.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'459'082'588.53 und Fremdkapital von CHF 1'385'669'975.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 195'646 Anteile zu CHF 200.00.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 11, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Peter, von Biglen, in Grossaffoltern, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Philipp Theodor, von Glarus, in Evilard, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hulliger, Daniela, von Heimiswil, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Bruno, von Auswil, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Patrick Tawiwat, von Lützelflüh, in Mörigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thahabi, Esther Muna, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Thomas, von Seeberg, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Kurt, von Kallnach, in Port, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Urs, von Müntschemier, in Zollikofen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brun-Eggenschwiler, Manuela, von Oekingen, in Oekingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eichenberger, Urs Daniel, von Beinwil am See, in Aegerten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hanzal, Peter Paul, von La Neuveville, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauri, Jan Michael, von Reitnau, in Bellmund, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hemund, Reto, von Kappelen, in Port, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kropf, Roger Pascal, von Oberlangenegg, in Oberbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Liniger, Jan Thomas, von Wohlen bei Bern, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Thomas, von Linden, in Ligerz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Franziska, von Wyssachen, in Bellmund, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Marina, von Diessbach bei Büren, in Ins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiger, Vanessa Nicole, von Büron, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Verdecchia, Fabio, von Wolfhalden, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005273125, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brun Betrieb AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245269).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005273126, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brun Däniken GmbH, in Däniken, CHE-103.290.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811431).
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 17, 4658 Däniken SO.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Kienberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gretzenbach].