Dr. Hansjürg Brumann
residente a Zürich, da Rapperswil-Jona Mandati attuali: Dr. iur. H. Brumann Treuhand AG, Nasteba AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Hansjürg Brumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Hansjürg Brumann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Hansjürg Brumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Hansjürg Brumann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hansjürg Brumann
Persone con il nome Hansjürg Brumann lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Gestione fondi
Commercio con macchine
Servizi fiduciari
Gestione fondi
Commercio con macchine
Privato con il nome Hansjürg Brumann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hansjürg Brumann
Numero di pubblicazione: HR02-1005083005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hafez AG, bisher in Zug, CHE-101.363.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7167000).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Langackerstrasse 21, 8057 Zürich.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brumann, Dr. Hansjürg, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lugano].
Numero di pubblicazione: HR02-1004992310, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nasteba AG, in Zug, CHE-102.647.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187507).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 19.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AB Treuhand- und Revisions GmbH (CHE-109.593.541), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brumann, Dr. Hansjürg, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lugano].
Numero di pubblicazione: HR02-1004992260, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Armin Hegner AG, in Zug, CHE-102.483.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187443).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 19.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AB Treuhand- und Revisions GmbH (CHE-109.593.541), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brumann, Dr. Hansjürg, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lugano].