Christian Bron
residente a Renens, da Saint-Saphorin (Lavaux) Mandati attuali: Taxi Services Sàrl Persone correlate: Constantin Mares, Zbigniew Kurzynski, Henok Michael Tekeste e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bron"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bron"
|
|
Christian Bron
residente a Lutry, da Lutry Mandati attuali: Christian Bron, CB Conseils Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bron"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bron", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bron"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Bron
Persone con il nome Christian Bron lavorano in questi rami economici
Esercizio di call center
Altre libere professioni
Esercizio di call center
Altre libere professioni
Privato con il nome Christian Bron
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bron
Numero di pubblicazione: 3334424, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société immobilière La Rochette S.A., à Tavannes, CH-073.3.002.303-7, construction, achat et vente de maisons essentiellement destinées à la classe ouvrière, société anonyme (FOSC no 133 du 15.07.1997, p. 4982).
Personnes et signatures radiées:
Bron, Christian, de Les Hauts-Geneveys, à Le Fuet (Saicourt), président, avec signature individuelle;
Matile, Benjamin, de La Sagne et de Les Ponts-de-Martel, à Tavannes, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Zürcher, Walter, de Rüderswil, à Sonceboz-Sombeval, président, avec signature individuelle;
Vuilleumier, Harold, de Tramelan et La Sagne, à Tavannes, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1234964, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 3, Publ. 655984).
Firma neu:
DURAFLEX Sàrl en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DURAFLEX GmbH in Liquidation ). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2003 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
Bergfeldweg 10, 2504 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 655984, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2001, S. 3097).
Statutenänderung:
16.01.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafuente, Manuel, von Boltigen, in Schwadernau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].