Jenny Brochellaz Xu
residente a Muraz (Collombey), da Fully Mandati attuali: La Réponse Sàrl, Fondation Nabentha Persone correlate: Claudia Beatrice Poloni-Pastore, Chantal Gabrielle Mahi-Turin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jenny Brochellaz Xu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jenny Brochellaz Xu"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jenny Brochellaz Xu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jenny Brochellaz Xu"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jenny Brochellaz Xu
Persone con il nome Jenny Brochellaz Xu lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Jenny Brochellaz Xu
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jenny Brochellaz Xu
Numero di pubblicazione: HR02-1005287284, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation l'EssentiElles, à Arbaz, CHE-379.452.042, fondation (No. FOSC 106 du 04.06.2021, Publ. 1005207723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carron, Johanne, de Fully, à Arbaz, présidente, avec signature collective à deux avec un membre;
Debons, Julien, de Savièse, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Brochellaz Xu, Jenny, de Fully, à Collombey-Muraz, secrétaire, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Bourgeois, Yasmine, de Bovernier, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Gay Bourban, Virginie, de Salvan, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Michel Eric, de Leytron, à Martigny-Combe, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un membre;
Maret, Marianne, de Val de Bagnes, à Troistorrents, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un membre;
Lovay, Anne Fabienne, de Martigny-Combe, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Métrailler-Trombert, Françoise, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Numero di pubblicazione: HR01-1004605847, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Réponse Sàrl, à Monthey, CHE-148.392.503, Clos-Donroux 1, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.03.2019.
But:
fourniture de tous services et de toutes prestations d'aide, d'assistance et de soins à domicile, ainsi qu'organisation de voyages accompagnés, en Suisse et à l'étranger;
la société peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 22.03.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Brochellaz Xu, Jenny, de Fully, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Bauer, Isabelle, de La Chaux-de-Fonds, à Collombey-Muraz, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6089068, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation l'EssentiElles, à Collombey-Muraz, CH-621.7.006.802-0, c/o Jenny Brochellaz Xu, Chemin de la Citadelle 37, 1893 Muraz (Collombey), fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
16.03.2011.
But:
soutenir, accompagner et héberger les victimes en situation de violence conjugale et cela par un travail interdisciplinaire en réseau sur tout le territoire du canton du Valais.
Organisation:
conseil de fondation de 3 à 5 membres, éventuellement 1 gérant et, cas échéant, organe de révision.
Personne(s) inscrite(s):
Carron, Johanne, de Fully, à Sion, présidente, avec signature collective à deux avec un membre;
Debons, Julien, de Savièse, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Brochellaz Xu, Jenny, de Fully, à Collombey-Muraz, secrétaire et membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Gay Bourban, Virginie, de Salvan, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Bourgeois, Yasmine, de Bovernier, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Fiduciaire Bender SA (CH-621.3.000.102-9), à Martigny, organe de révision.